Hanes ariannol ANTI TRIBALISM MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1168836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.86k | £960.95k | £671.97k | £400.20k | £701.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.43k | £458.80k | £965.62k | £472.15k | £579.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £25.00k | £26.12k | £12.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.30k | £15.55k | N/A | £686.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £15.44k | £29.47k | N/A | £14.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £941.21k | £626.95k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £445.30k | £932.67k | N/A | £549.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £10.00k | £32.95k | N/A | £30.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.50k | £3.50k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £3.50k | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.