ymddiriedolwyr Samaritans of Leatherhead, Epsom and Dorking
Rhif yr elusen: 1170460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Cooper | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Susan Margaret Endean | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Teresa Padden-Evans | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Boon | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Dale Millar | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Susan Walsom | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Wastell | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Susan Fox | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Dixon | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Jackie Tullett | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Katherine Haynes | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.