ymddiriedolwyr THE ROYAL PARKS [LIMITED]
Rhif yr elusen: 1172042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hug | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Councillor Anthony Okereke | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Harris Bokhari | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Gareth Roberts | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Countess of Antrim Aurora Dale McDonnell | Ymddiriedolwr | 14 August 2021 |
|
|
||||
Jane Ellen Hurst | Ymddiriedolwr | 14 August 2021 |
|
|
||||
BRONWYN HILL CBE | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Wesley Albert Kerr | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||
HEATHER FRANCES BLACKMAN | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||
Lt Col Michael Vernon | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Richard Hamilton | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.