Hanes ariannol HEALTHWATCH ISLINGTON
Rhif yr elusen: 1173157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.51k | £257.12k | £293.43k | £265.06k | £498.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.47k | £274.05k | £276.30k | £239.04k | £424.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £212.94k | £202.44k | £156.00k | £80.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.