Hanes ariannol DIVINE RESTORATION INTERNATIONAL CHURCH (PLACE OF TESTIMONY)
Rhif yr elusen: 1178333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (58 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/05/2019 | 28/05/2020 | 28/05/2021 | 28/05/2022 | 28/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.83k | £37.63k | £20.38k | £46.53k | £68.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.51k | £30.97k | £31.30k | £33.46k | £34.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.