ymddiriedolwyr THE MONTGOMERY WATERWAY RESTORATION TRUST
Rhif yr elusen: 510448
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL LIMBREY | Cadeirydd | 12 June 1980 |
|
|
||||
Michael Anthony Handford | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Bushnell | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Palin | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS STEPHEN GODFREY BOSTOCK | Ymddiriedolwr | 22 March 2013 |
|
|||||
MICHAEL STUART LIMBREY MBE | Ymddiriedolwr | 14 April 1997 |
|
|
||||
ROBERT ARNOLD DEWEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE KIDSON HOLYOAK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.