ymddiriedolwyr CRICCIETH WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 511623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Rosen | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Vincent | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Lowri Puw Parry | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Sian Williams | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Campbell | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Steffan Warren | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Emily Catherine Rees | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
DANIEL EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JULIE FISHER | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
DAVID THOMAS CHARLES HEDGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.