ymddiriedolwyr DOGDYKE PUMPING STATION PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1179243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID RODERICK START | Cadeirydd | 18 June 2018 |
|
|||||
Richard Sivill | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
HAROLD DAVID HILL | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN BETTERIDGE MICE | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
TERENCE WILLIAMS LLB HONS | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
CATHERINE MARY WILSON OBE | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
ALAN RICHARD GARDNER C ENG FICE | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
JOHN LESLIE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.