ymddiriedolwyr STOKESLEY AND DISTRICT COMMUNITY CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1178776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Caroline Rathmell | Cadeirydd | 15 February 2021 |
|
|
||||
BRIAN WALKER | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
EDWARD JONES | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
ANDREW CLAYSON | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Catharina Maria Lamprecht | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Heinrich Christiaan Lamprecht | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Martin John Luxton | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
DOROTHY BLAKEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.