Dogfen lywodraethu YORKSHIRE ADOPTION AGENCY
Rhif yr elusen: 512630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OR ASSOCIATION INCORPORATED 15 MARCH 1982 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 10 JULY 2008 as amended on 18 May 2020 as amended on 07 Sep 2021 as amended on 29 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
To relieve the needs of children who are without families able to care adequately for them and to promote the relief and care of such children by the provision of substitute families able to meet their needs or by other means
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DONCASTER AND SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.