ymddiriedolwyr ASHBY-DE-LA ZOUCH MUSEUM
Rhif yr elusen: 513745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON RICHARD AKED | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
JOHN WILSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
KELVIN WILLIAM GREENHOW | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Mary Lumsden | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
IVAN KEITH HALLAM | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
JANET PATRICIA BARWOOD | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
ANGELA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BINGLEY | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
KENNETH HILLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.