ymddiriedolwyr THE CENTRE FOR TRANSFORMING ACCESS AND STUDENT OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 1193025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EUNICE SIMMONS | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Grace Simpson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Hamir Patel | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Joshua Smith | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Christal Kihm | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Hollington | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Charlotte Croffie | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Susannah Hume | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
David Woolley | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Ryan Shorthouse | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Heather Hodge | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jane McNeil | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Maddalaine Caroline Ansell | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.