Dogfen lywodraethu THE MARY STEVENS HOSPICE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/11/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/05/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH, IN SUCH WAYS AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE, IN THE COUNTIES OF THE WEST MIDLANDS, STAFFORDSHIRE, SHROPSHIRE AND WORCESTERSHIRE.”
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.