ymddiriedolwyr SALESIAN HEARTS ADVOCATING THE RELIEF OF POVERTY BY EDUCATION (KNOWN BY THE ACRONYM SHARE)
Rhif yr elusen: 1197901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Williams MA | Cadeirydd | 14 February 2022 |
|
|
||||
Philomena DSa | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Kay Morley-Cooper | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Noble | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rev JAMES ROBERT GARDNER SDB | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Gerard Owens | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Maria Morrison | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Richard Maher MA | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Susan Haworth-Edwards | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.