ymddiriedolwyr WHITBY AREA DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 518451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES OVERTON | Cadeirydd | 28 September 2006 |
|
|
||||
MALCOLM EDGAR WATT | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
DOREEN MARY WATT | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
NIALL CARSON | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
||||
JOHN MCEACHEN | Ymddiriedolwr | 28 September 2006 |
|
|
||||
SUE BOYCE | Ymddiriedolwr | 07 July 2001 |
|
|||||
SIR FREDERIC STRICKLAND-CONSTABLE | Ymddiriedolwr | 25 February 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.