Dogfen lywodraethu ABANDONED ANIMALS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 518901
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/04/1987 AS AMENDED ON 13/06/1990 AS AMENDED ON 15/10/1990 AS AMENDED ON 27/02/1991 AS AMENDED ON 26/02/1997 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/05/2013 as amended on 11 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE CARE ACCOMODATION FOSTERING AND VETERINARY SERVICES WITHIN THE AREA OF NORTH WALES FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND PROTECTION BY REASON OF SICKNESS MALTREATMENT AND ABANDONMENT AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE CARE AND WELFARE OF ANIMALS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AREA OF NORTH WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.