Dogfen lywodraethu CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR (GOGLEDD CYMRU) COLEG HARLECH, COLEG HARLECH WORKERS' EDUCATIONAL ASSOCIATION (NORTH WALES)
Rhif yr elusen: 525785
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 DECEMBER 1927 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 DECEMBER 1946, 4 APRIL 1950, 15 NOVEMBER 1980, 20 MAY 1988 , 2 JUNE 1989 27TH OCTOBER 1997, 26 APRIL 2002 AND 19 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ESTABLISHING AND MAINTAINING HIGH QUALITY PROGRAMMES WHICH PROMOTE ADULT EDUCATION AND LEARNING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.