Hanes ariannol ASHGATE HOSPICECARE
Rhif yr elusen: 700636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.78m | £10.89m | £13.97m | £11.08m | £14.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.65m | £11.08m | £10.98m | £11.57m | £12.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.88m | £2.88m | N/A | £2.95m | £3.90m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £305.00k | £3.75m | £950.84k | £3.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.58m | £3.43m | £4.59m | £2.78m | £5.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.26m | £4.52m | £2.32m | £4.39m | £4.85m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.94m | £2.94m | £3.49m | £3.01m | £4.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.95k | £6.73k | £1.04k | £1.37k | £13.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.56m | £893.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.56m | £1.14m | £1.70m | £563.88k | £2.69m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.59m | £6.90m | £7.10m | £7.34m | £7.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.06m | £4.18m | £3.88m | £4.23m | £4.82m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.16k | £145.61k | £152.26k | £150.13k | £165.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.14k | £8.32k | £8.69k | £9.36k | £7.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.