ymddiriedolwyr EARTH SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1005331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Bentley | Cadeirydd | 21 August 2022 |
|
|
||||
Gordon Alexander Neighbour FGS | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Stephen Holt Davies | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Ryan Shane Lawson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Michael John Kelly | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Matthew James Martin FRSA | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Richard Campbell | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Joanie Marion | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
DR Thomas Argles FGS | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
Dr MARGARET ELIZABETH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 December 2011 |
|
|||||
TRACY MICHELLE ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.