ymddiriedolwyr HORSHAM UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1054606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charles Hill | Cadeirydd | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jeff Brockett | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Brenda Phyllis May Large | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Pam Johnson | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Ann Valentine | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Michael John Harrod | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
David Bowyer | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Shiela Campbell | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Mrs Jenny Faulkner | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
ESME D CLOHERTY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.