Hanes ariannol BUCKS STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1144820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.98m | £1.99m | £2.26m | £2.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £1.93m | £1.83m | £2.48m | £2.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £1.68m | £1.77m | £1.62m | £1.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.30k | £44.27k | £29.59k | £68.33k | £59.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £433.73k | £258.58k | £173.90k | £569.13k | £707.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £201 | £217 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.22k | £3.21k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £1.93m | £1.83m | £2.44m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £39.65k | £45.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.94k | £0 | £9.75k | £19.98k | £21.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.