ymddiriedolwyr GLOBAL GIRL PROJECT
Rhif yr elusen: 1184590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brita Fernandez Schmidt | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Jabulisile Tugwana | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Sabrina de Souza | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Marie Githinji | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Vanessa Boag | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Tina Chugani | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Esther Chesterman | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Evette Franklin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
RACHNA PATEL | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.