ymddiriedolwyr KEW NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1196093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Gillan-Thomas | Cadeirydd | 08 February 2018 |
|
|
||||
Christopher Paul Langley | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
ANDREW CRAIG | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Margaret de Fonblanque | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Martin Keene | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Judi Braddock | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Martin James Cross | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.