Dogfen lywodraethu BATTLEFIELDS TRUST
Rhif yr elusen: 1017387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 FEBRUARY 1993 AS AMENDED 13 APRIL 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 AUG 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 AUG 2021 as amended on 13 Dec 2021 as amended on 02 May 2015
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE PURPOSES,THE PRESERVATION,INTERPRETATION AND PRESERVATION OF BATTLE SITES AS EDUCATIONAL AND HERITAGE RESOURCES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.