Hanes ariannol ADFERIAD RECOVERY LIMITED
Rhif yr elusen: 1039386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.11m | £9.94m | £9.96m | £28.55m | £25.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.07m | £9.88m | £9.85m | £21.99m | £24.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.66m | £7.59m | £7.85m | £12.89m | £14.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.89k | £182.46k | N/A | £4.36m | £4.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.93k | £23.76k | £6.63k | £169.90k | £120.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.10m | £9.92m | £9.77m | £22.19m | £25.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £52.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £184.33k | £6.19m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.07m | £9.88m | £9.85m | £21.99m | £24.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.34k | £146.30k | £170.04k | £520.40k | £524.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.