Hanes ariannol HARROW CLUB
Rhif yr elusen: 1054757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.01m | £1.38m | £1.54m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £888.95k | £1.13m | £1.11m | £1.44m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £166.19k | £248.15k | £430.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £193.79k | £253.02k | £376.42k | £366.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £454.85k | £786.78k | £1.37m | £354.02k | £1.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £112.76k | £9.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £147.77k | £112.47k | £0 | £81.24k | £74.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £301 | £91 | £34 | £3.03k | |
|
Incwm - Arall | £617.23k | £0 | £0 | £1.10m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £790.66k | £1.05m | £1.06m | £1.39m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £98.30k | £77.38k | £46.51k | £40.21k | £110.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.20k | £0 | £3.50k | £0 | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.