Dogfen lywodraethu THE FEDERATION OF BRITISH ARTISTS
Rhif yr elusen: 200048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 FEBRUARY 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 3 NOVEMBER 1993, 10 DECEMBER 1997, 22 OCTOBER 2009 AND 9 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION OF THE STUDY AND PRACTICE OF THE FINE AND APPLIED ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.