Hanes ariannol COMBAT STRESS
Rhif yr elusen: 206002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.38m | £10.24m | £12.23m | £15.37m | £13.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.86m | £14.61m | £12.88m | £10.19m | £14.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.14m | £1.57m | N/A | N/A | £2.84m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £650.00k | £125.00k | £458.00k | £331.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.32m | £7.78m | £9.14m | £11.90m | £10.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £419.00k | £361.00k | £213.00k | £348.00k | £344.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.36m | £1.82m | £2.64m | £2.83m | £2.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £251.00k | £241.00k | £234.00k | £280.00k | £409.00k | |
|
Incwm - Arall | £25.00k | £40.00k | £10.00k | £11.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.20m | £1.83m | £2.52m | £3.53m | £1.92m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.42m | £11.97m | £10.92m | £7.89m | £11.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.44m | £2.64m | £1.96m | £2.31m | £2.78m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £145.00k | £0 | £217.00k | £222.00k | £246.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £15.00k | £14.00k | £18.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.