Dogfen lywodraethu MERCHANT NAVY WELFARE BOARD
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/04/1948 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/08/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROVIDE EXCLUSIVELY CHARITABLE SUPPORT, SERVICES AND GRANTS TO PERSONS, ASSOCIATIONS, SOCIETIES OR OTHER BODIES WHOSE OBJECTS ARE, OR INCLUDE, THE PROVISION OF WELFARE TO SEAFARERS, OR THEIR SPOUSES OR DEPENDANTS WHO ARE IN NEED
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.