Dogfen lywodraethu HOWARD GARDEN SOCIAL AND DAY CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 219715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MARCH 1977 AS AMENDED ON 21 MARCH 1983, 20 MARCH 1995, 9 MARCH 1999 AND 13 OCTOBER 2006 AS AMENDED ON 14 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE WELFARE FACILITIES FOR PERSONS AGED FIFTY YEARS AND OVER RESIDENT IN LETCHWORTH, ALSO TO PROVIDE EDUCATIONAL, PHYSICAL AND MENTAL RECREATION AND TO PURSUE ANY OBJECT WHICH IS CONSIDERED OF BENEFIT TO THE ELDERLY RESIDENTS WITHIN THE NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT AUTHORITY AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT AUTHORITY AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.