ymddiriedolwyr STEP ONE CHARITY
Rhif yr elusen: 235434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Sarah O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|||||
Charles Pallot | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Mark Lambert | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
David Hawes | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
Paul Anthony Cawthron | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Robert Paul Gofton | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||
Sue Sutherland | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Robert David Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||
Mark Rusbrooke Forbes Taylor | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.