Hanes ariannol CANFORD SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 306315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.46m | £19.84m | £26.59m | £23.32m | £24.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.98m | £19.81m | £19.72m | £21.19m | £22.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £844.59k | £494.02k | £2.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £687.48k | £99.94k | £152.76k | £196.36k | £399.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.17m | £784.05k | £644.83k | £1.28m | £1.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.37m | £17.93m | £19.35m | £21.60m | £22.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £214.22k | £175.76k | £180.40k | £239.96k | £354.54k | |
|
Incwm - Arall | £17.70k | £852.68k | £6.26m | £10.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £589.25k | £0 | £1.00k | £1.00k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.14m | £19.02m | £19.12m | £19.91m | £21.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £841.88k | £789.77k | £591.52k | £1.28m | £1.46m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.87k | £17.79k | £64.86k | £68.49k | £69.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £80.31k | £0 | £0 | £41.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.