ymddiriedolwyr AGE UK SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1108413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Campbell | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|||||
Martin Dean | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Joanne Rose | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Alison Iliff | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Colin Bamber | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Colleen Bridget Dooney | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Lisa Whitworth | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Naomi Bryher Sampson | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Timothy Furness | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|||||
Melanie Perkins | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.