ymddiriedolwyr PRIFYSGOL ABERYSTWYTH
Rhif yr elusen: 1145141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meri Huws | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|||||
Ellen ap Gwynn | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Jane Usherwood | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Kylie Evans | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Arwel Vaughan Thomas Mr | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Claire Marie Vaughan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Professor Simon Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Louise Holmwood Marshall | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Rhuanedd Bethan Richards | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Kate Alice Eden | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Mark Allan Tweed | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR TIMOTHY STEPHEN WOODS | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|||||
PROFESSOR REYER ZWIGGELAAR | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.