ymddiriedolwyr THE SAIGON CHILDREN'S CHARITY CIO
Rhif yr elusen: 1157774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HUW APPLETON | Cadeirydd | 15 July 2016 |
|
|
||||
Jason Michael Turnbull | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
James Samuel Charles Estaugh | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Alexander Christopher Falter | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Richard Burrage | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Chung Seck | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
DIANA SIMONE WELLS | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|||||
JONATHON RALPH ALEXANDER WAUGH | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.