ymddiriedolwyr FARLEIGH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1157842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ELIZABETH VYVYAN | Cadeirydd | 14 August 2014 |
|
|
||||
Dr Dominic Luckett | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Sir Christopher John Ghika | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Malcolm James E Millar | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Gillian Fiona ORR | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Hugo George Keith KC | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Kirsty Anderson | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
REV OSWALD MCBRIDE OSB | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|||||
Emma Elisabeth Jane Todd | Ymddiriedolwr | 02 January 2016 |
|
|
||||
Charles Ingram Evans | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
SIMON HENDERSON | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.