Hanes ariannol ALFORD FOCAL POINT
Rhif yr elusen: 1162899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.62k | £39.34k | £37.61k | £5.95k | £5.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.17k | £10.34k | £8.96k | £4.31k | £3.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.17k | £33.72k | £37.37k | £5.17k | £5.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.