Hanes ariannol HYTHE BAY CHILDREN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1175752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £749.38k | £547.21k | £509.76k | £625.06k | £619.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £648.05k | £565.49k | £490.03k | £560.10k | £561.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.79k | £235.77k | £271.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £8.07k | £52.06k | £1.60k | £1.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £663.38k | £539.02k | £450.49k | £370.83k | £350.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52 | £120 | £41 | £8 | £431 | |
|
Incwm - Arall | £85.96k | £0 | £7.17k | £252.63k | £267.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £491.26k | £404.17k | £345.91k | £388.28k | £404.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.84k | £3.82k | £4.37k | £3.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £156.79k | £161.32k | £144.11k | £171.83k | £157.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.