Hanes ariannol SOCIETY FOR HORTICULTURAL THERAPY
Rhif yr elusen: 277570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.60m | £1.30m | £1.43m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.76m | £1.51m | £1.66m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £296.30k | £289.73k | £83.61k | £239.21k | £262.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.15k | £577.11k | £450.57k | £418.46k | £410.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.08k | £72.47k | £11.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £817.12k | £841.97k | £734.91k | £861.43k | £786.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108.16k | £105.46k | £74.18k | £98.92k | £86.33k | |
|
Incwm - Arall | £167.21k | £0 | £33.36k | £49.08k | £47.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.83k | £103.00k | £60.50k | £24.00k | £10.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.55m | £1.31m | £1.35m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £189.45k | £215.90k | £201.22k | £303.72k | £364.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.99k | £74.84k | £79.81k | £84.99k | £86.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.