Hanes ariannol B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.08m | £674.24k | £666.83k | £842.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £766.77k | £518.94k | £660.65k | £956.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.64k | £20.41k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £1.06m | £649.98k | £645.68k | £821.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.73k | £24.32k | £24.25k | £20.41k | £20.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £744 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £400.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £711.90k | £461.39k | £591.71k | £905.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.77k | £54.87k | £57.55k | £68.94k | £50.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.80k | £18.90k | £9.00k | £8.16k | £20.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £608 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.