ymddiriedolwyr OUR FUTURE HEALTH
Rhif yr elusen: 1189681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sir John Irving Bell | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
John Deanfield | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Ciaran Martin CB | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Simon Guy Woolley | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Sally Osman | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
Mary Calam | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Kemal Zulfiqar Malik | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Peter Alan Chambre | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Adrian Nevil Hennah | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Richard George Sexton | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Dr Timothy Charles Peakman | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Professor Fiona Mary Watt | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Professor Sir Harpal Singh Kumar | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.