ymddiriedolwyr ROMSEY AGRICULTURAL AND HORSE SHOW SOCIETY
Rhif yr elusen: 1007948
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTON Vincent WELCH | Cadeirydd | 20 March 2017 |
|
|
||||
Chris Riley | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Dan Hallett | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Rachel Denise Brooks | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Kibbey | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Ruth Harper-Adams | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Mary Anne Patricia Carder | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Sharon Hillman | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Georgina Patricia Holmes | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Peter John McVean | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD JOHN FOORD | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
JANET PATRICIA CORBIN | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
JEANETTE ANN KELL | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
ROBIN MICHAEL CORBIN | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
SEAN ROWLANDSON | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
MALCOLM HARTAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH LONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY JANE RAWSON-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MONK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.