ymddiriedolwyr L'ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES/THE FRANCO-BRITISH LAWYERS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1010089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVOCATE IAN STEWART FORRESTER KC | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|
||||
Catherine PEDAMON | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lord Ericht Andrew Fleming Stewart | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Stephane Michel Rene Bonifassi | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Diane Le Grand de Belleroche | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
CHARLES PIERRE OLIVIER JEAN RENE ED du COUEDIC de KERERANT | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
Richard John Pearson Aikens | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|||||
MICHELLE ANNE CULLY | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
LEONARDO CARPENTIERI | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
Nicolas JONDET | Ymddiriedolwr | 02 November 2013 |
|
|
||||
DAVID GUILD | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
JOHN CLARK | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
CATHERINE PALMER | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
FREDERIC GOLDBERG | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
MAITRE IRENE ARNAUDEAU | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE FORREST | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
MAITRE BEATRICE CASTELLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE DENIS LAVOIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FIONNUALA ANNE CONNOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MADAME KATHERINE DANDRIEUX LISFRANC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE BERNARD VATIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY LEEONA JUNE DORRIAN QC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STANLEY CHANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONSIEUR ARISTIDE LEVI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE HOPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JAMES DAFYDD STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE CAROL XUEREF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY OSBORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRINE DELARUE PRADAYROL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.