Hanes ariannol SIGNHEALTH
Rhif yr elusen: 1011056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.58m | £4.41m | £5.30m | £5.39m | £5.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.38m | £5.71m | £4.95m | £6.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.41m | £2.52m | £2.68m | £3.44m | £3.52m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £401.80k | £323.23k | £763.13k | £335.86k | £460.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £167.19k | £138.43k | £149.61k | £103.79k | £61.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.75k | £25.76k | £9.60k | £12.14k | £3.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.28m | £4.21m | £5.09m | £5.21m | £5.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.86k | £28.19k | £42.60k | £60.26k | £51.16k | |
|
Incwm - Arall | £35.77k | £0 | £4.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.29k | £2.63k | £0 | £23.06k | £1.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.11m | £4.09m | £5.42m | £4.77m | £6.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.89k | £288.84k | £290.46k | £172.20k | £269.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £87.48k | £78.68k | £87.75k | £102.13k | £100.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.