ymddiriedolwyr LITTLE APPLES OF BRAMLEY
Rhif yr elusen: 1045353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison McMahon | Cadeirydd | 03 June 2015 |
|
|
||||
Emma Williams | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Bridie Heslin | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Sherri McAra | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Karen Totterdell | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
JOANNE Whatley | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.