ymddiriedolwyr THE GENERAL SERVICE BOARD OF ALCOHOLICS ANONYMOUS (GREAT BRITAIN) LIMITED
Rhif yr elusen: 226745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmel Mary Zita George | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Maxine Elizabeth Jefferies | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Anthony Mark Stephens | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Ranjana Bell | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Gipson | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Holly Sarah Alexander | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Charon Bourke | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Malcolm Hamish McSwan | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Dr Kieran John Moriarty | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Zelma Irene Kesans | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Tim John Barker | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
John Patrick Coady | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Levente Gabor Patocs | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Andrina Cassidy | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Gretchen Swisher | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Joanna Faul | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Justin Bernard Tunstall | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Angela Mary Sheridan | Ymddiriedolwr | 14 April 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.