Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF VETERINARY SURGEONS TRUST
Rhif yr elusen: 230886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £1.66m | £973.59k | £1.40m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.27m | £1.35m | £1.77m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.66k | £233.71k | £123.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24m | £1.39m | £721.07k | £886.80k | £1.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.82k | £11.10k | £0 | £0 | £4.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £89.13k | £105.10k | £126.62k | £376.88k | £265.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.87k | £156.21k | £125.90k | £135.39k | £132.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.25k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.46m | £628.45k | £43.62k | £0 | £172.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.20m | £1.28m | £1.63m | £1.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.98k | £68.79k | £65.44k | £137.78k | £117.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.13k | £75.27k | £66.49k | £13.40k | £20.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £12.00k | £89.98k | £0 | £75.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.54k | £40.57k | £38.62k | £44.36k | £42.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.