Hanes ariannol THE HARINGTON SCHEME LIMITED
Rhif yr elusen: 279376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.89m | £1.80m | £1.90m | £2.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.67m | £1.84m | £1.91m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.09m | £1.16m | £1.11m | £1.32m | £1.45m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.50k | £167.24k | £75.16k | £9.04k | £6.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.44k | £323.80k | £219.64k | £172.27k | £161.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.02k | £5.24k | £1.42m | £1.73m | £1.96m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £1.45m | £0 | £1.91k | £2.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.82k | £2.98k | £1.86k | £1.35k | £2.86k | |
|
Incwm - Arall | £3.55k | £112.24k | £154.29k | £402 | £44.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £22.76k | £23.01k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.66m | £1.82m | £1.89m | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.30k | £18.32k | £14.83k | £16.72k | £31.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.07k | £21.32k | £22.27k | £4.31k | £61.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.