ymddiriedolwyr DUKE OF KENT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1064183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BROCKSOM | Cadeirydd |
|
||||||
Adrian Bernard Bond | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Hendriksen | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Catherine Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER RUPERT WILLIAM BALLS | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
Jennifer Susan Cropper | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|||||
PENELOPE MAY MCKENNA | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
||||
DOUGLAS MACIAN JACK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN DALLYN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.