Dogfen lywodraethu Otford Village Memorial Hall
Rhif yr elusen: 302815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURE DATED 10TH OCTOBER 1921 AND SCHEME DATED 6TH JULY 1967 AND 16TH NOVEMBER 1983 AS AMENDED BY RESOLUTION 26 APRIL 2007 as amended on 29 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE CLUB.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF OTFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.